Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: Schneekloth Holding ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Kåre Rasmussen Schneekloth (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-05-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-05-03 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2021-12-22 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-01-04 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 6, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 6, 3400 Hillerød (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-03-06 tilføjes Direktion: Kåre Rasmussen Schneekloth (direktør) (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at forestå reparationer af ure, samt detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer. (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Legale ejere: Kåre Rasmussen Schneekloth (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2017-03-06 tilføjes Navne: Palæet v. Schneekloth ApS (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Reelle ejere: Kåre Rasmussen Schneekloth (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2017-03-06 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-03-06 tilføjes Stiftere: Kåre Rasmussen Schneekloth (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Vedtægter: 2017-03-06 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-08)