Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2017-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Seafood Cruise Supply ApS. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-07 (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2019-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2019-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 tilføjes Direktion: Nils Johan Fredrik Vestermark (direktør) (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Nils Johan Fredrik Vestermark (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vrangbækvej 51, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Direktion: Nils Johan Fredrik Vestermark (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og aktiebesiddelse samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-07 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Legale ejere: Nils Johan Fredrik Vestermark (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2017-03-07 tilføjes Navne: Wemark Holding ApS (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Reelle ejere: Nils Johan Fredrik Vestermark (offentliggjort 2019-03-10)
Den 2017-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Stiftere: Nils Johan Fredrik Vestermark (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-03-07 tilføjes Vedtægter: 2017-03-07 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)