Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 26, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-06 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Legale ejere: Hussein Makki (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Navne: Tax Free IvS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Reelle ejere: Hussein Makki (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Stiftere: Hussein Makki (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-10-31 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2020-01-17 Statstidende Dekret
Den 2019-11-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-18)
Den 2019-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-12 fjernes Direktion: Hussein Makki (direktør) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 26, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 26, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 26, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-03-06 tilføjes Direktion: Hussein Makki (direktør) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2017-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med reklame, annoncering, design, kommunikation, herunder IT og programmering. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-06 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Legale ejere: Hussein Makki (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Navne: Tax Free IvS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Reelle ejere: Hussein Makki (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Stiftere: Hussein Makki (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-03-06 tilføjes Vedtægter: 2017-03-06 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2017-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)