Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2017-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Anpartsselskabet af 30. september 2015 nr. 1. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stægers Alle 25, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelands Plads 4, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelands Plads 4, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-03-06 tilføjes Direktion: Louise Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, industri og rådgivning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder at eje andele i andre selskaber. (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-06 (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Legale ejere: Louise Rasmussen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-03-06 tilføjes Navne: Lorax ApS (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Reelle ejere: Louise Rasmussen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Stiftere: Louise Rasmussen (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Vedtægter: 2017-03-06 (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2017-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-07)