Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Vedtægter | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-26 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-03-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fillerupvej 27, 8300 Odder (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fillerupvej 27, 8300 Odder (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forarbejdning og salg af kaffe samt salg og servicering af udstyr til kaffebrygning m.m. Et af Selskabets formål er i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-18 tilføjes Vedtægter: 2020-06-18 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-12-19 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Frello Holding ApS, Nordentoft Holding ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-11-01 tilføjes Reelle ejere: Lindy Nordentoft Brogaard (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: Frello Holding ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Frello (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-03-05 fjernes Reelle ejere: Lars Frello (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fillerupvej 27, 8300 Odder (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2017-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydtoften 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydtoften 20, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-03-06 tilføjes Bibranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Direktion: Lars Frello (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forarbejdning og salg af kaffe samt salg og servicering af udstyr til kaffebrygning m.m. og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2017-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-06 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Hjemmeside: http://clevercoffee.dk/ (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Hovedbranche: Forarbejdning af te og kaffe (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@clevercoffee.dk (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Legale ejere: Frello Holding ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2017-03-06 tilføjes Navne: CleverCoffee ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Frello (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2017-03-06 tilføjes Stiftere: Frello Holding ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Vedtægter: 2017-03-06 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2017-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-06)