Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 2, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibhusparken 28, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2017-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Marcantonio ApS. (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2020-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Marcantonio Take Away 1 ApS. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibhusparken 28, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2017-03-03 tilføjes Direktion: Marco Avolio Terenzi (direktør) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-03 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Legale ejere: Marco Avolio Terenzi (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-03-03 tilføjes Navne: Vattelo Holding ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Reelle ejere: Marco Avolio Terenzi (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-03-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Stiftere: Marco Avolio Terenzi (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Vedtægter: 2017-03-03 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-06)