Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
xbrl | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Legale ejere |
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 30, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 5, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 tilføjes Hjemmeside: udredning.dk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mg@udredning.dk (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2018-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zakobo ApS. (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wichmandsgade 5, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-04-04 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@bgdata.dk (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-04-03 fjernes Hjemmeside: bgdata.dk (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-06-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Storhaven 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 tilføjes Reelle ejere: Martin Brink Madsen, Martin Gotfredsen (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-03-24 fjernes Reelle ejere: Martin Brink Madsen, Martin Gotfredsen (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storhaven 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2017-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Lunds Vej 30, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Lunds Vej 30, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-03-17 tilføjes Hjemmeside: bgdata.dk (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@bgdata.dk (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-03-03 tilføjes Direktion: Martin Brink Madsen (direktør) (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere ydelser indenfor IT services samt at fungere som sundhedsvikar. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-03 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Navne: BG Data ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Reelle ejere: Martin Brink Madsen, Martin Gotfredsen (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2017-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Stiftere: Brink & Gotfredsen ApS (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Vedtægter: 2017-03-03 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: Brink & Gotfredsen ApS (offentliggjort 2018-03-03)