Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annelise Hansen | 01.10.2020 | 18.07.2021 | direktør |
Rene Kjærsgaard-Nielsen | 07.02.2019 | 13.09.2020 | adm. dir |
Jesper Oemann Andersen | 24.02.2017 | 04.02.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Kjærsgaard-Nielsen | 07.02.2019 | 13.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hansen | 24.02.2017 | 02.08.2021 | formand |
Jesper Oemann Andersen | 24.02.2017 | 04.02.2019 | bestyrelsesmedlem |