Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jannick Bøs Andersen | 02.03.2017 | 15.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Høyer-Hansen | 22.06.2017 | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Thordahl Henrichsen | 22.06.2017 | 15.05.2018 | formand |
Jannick Bøs Andersen | 02.03.2017 | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Gade Henrichsen | 02.03.2017 | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Martin Høyer-Hansen | 02.03.2017 | 21.06.2017 | formand |