Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2017-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Valizo ApS. (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Valizo ApS. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Scandinavian Baggage Service ApS. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scandinavian Baggage Service ApS. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-01-30 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhegnet 1, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Direktion: Morten Drescher Nannestad (direktør) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-01 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: Morten Drescher Nannestad, Puk Sarina Rie Drescher Nannestad (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-03-01 tilføjes Navne: Nannestad Holding ApS (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Drescher Nannestad, Puk Sarina Rie Drescher Nannestad (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2017-03-01 tilføjes Stiftere: Morten Drescher Nannestad (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Vedtægter: 2017-03-01 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-03)