Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Formål | Revision fravalgt | Direktion | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 fjernes Binavne: Kortegaard Forst Export-Import ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-24 tilføjes Navne: Kortegaard Forst Export-Import EU ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-23 fjernes Navne: Kortegaard Forst Export EU ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-24 tilføjes Vedtægter: 2024-08-24 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-09-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-17 tilføjes Revisor: REVISION & RÅD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-10-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Erling Kortegaard (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-05-25 tilføjes Binavne: Kortegaard Forst Export-Import ApS, Kortegaard Julgrans Export-Import ApS, Kortegaard Julgrans Export ApS, Kortegaard Julgranar ApS, Kortegaard Export-Import ApS, Kortegaard Export ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-11 tilføjes Legale ejere: Kormak ApS (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-03-11 fjernes Legale ejere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-03-11 tilføjes Reelle ejere: Erling Kortegaard, Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2019-03-10 fjernes Reelle ejere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-15 tilføjes Legale ejere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2018-11-15 fjernes Legale ejere: Kasper Kortegaard Graven (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-11-14 fjernes Legale ejere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-11-15 fjernes Reelle ejere: Kasper Kortegaard Graven (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med juletræer, pyntegrønt, udendørs planter og lignende samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-20 tilføjes Legale ejere: Kasper Kortegaard Graven (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-07-20 tilføjes Navne: Kortegaard Forst Export EU ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2018-07-19 fjernes Navne: Maksymenko ApS (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-20 tilføjes Reelle ejere: Kasper Kortegaard Graven (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-07-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2018-07-20 tilføjes Vedtægter: 2018-07-20 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Erling Kortegaard (direktør) (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Olena Rudolfivna Maksymenko (direktør) (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med blomster og planter (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2018-06-30 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2017-03-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-03 tilføjes Reelle ejere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2017-03-02 fjernes Reelle ejere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2017-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønvangen 129, 5550 Langeskov (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Direktion: Olena Rudolfivna Maksymenko (direktør) (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af driftsmidler og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-28 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2018-07-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Legale ejere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Navne: Maksymenko ApS (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-02-28 tilføjes Reelle ejere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2019-07-05)
Den 2017-02-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-02-28 tilføjes Stiftere: Olena Rudolfivna Maksymenko (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Vedtægter: 2017-02-28 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-03)