Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Revisor | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2021-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Balder Triumph ApS. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Balder Triumph ApS. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2023-02-28 tilføjes Direktion: Jesper Bahn Damgaard (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Direktion: Jacob Hovmøller Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Christina Holberg Fenger (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: René Lindegaard Klint Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-07 tilføjes Direktion: Eva Andrea Sigurgeirsdottir (direktør) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-06-07 fjernes Direktion: Marcus Johan Lennart Hansson (direktør) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-12-01 tilføjes Binavne: Triumph Hovvej ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 93.535,00 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-26 tilføjes Navne: Balder Triumph Holding ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-25 fjernes Navne: Triumph Hovvej ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-11-26 tilføjes Vedtægter: 2021-11-26 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 1, 5., 1620 København V (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Gråbrødrestræde 1, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Marcus Johan Lennart Hansson (direktør) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: John Borup Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: BALDER DANMARK A/S (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: CERVOGRUPPEN ApS (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: John Borup Jacobsen, Morten Borup Demant (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-10-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-05-01 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-01-21 tilføjes Reelle ejere: John Borup Jacobsen, Morten Borup Demant (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-01-20 fjernes Reelle ejere: John Borup Jacobsen, Morten Borup Demant (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-09-23 tilføjes Direktion: Morten Borup Demant (direktør) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2019-09-23 fjernes Direktion: Henning Christian Borup Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-23 tilføjes Reelle ejere: John Borup Jacobsen, Morten Borup Demant (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-09-23 fjernes Reelle ejere: Henning Christian Borup Jacobsen, Marianne Jacobsen (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 tilføjes Navne: Triumph Hovvej ApS (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2018-11-18 fjernes Navne: Cervo Nordsjælland ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-19 tilføjes Vedtægter: 2018-11-19 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Gråbrødrestræde 1, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Gråbrødrestræde 1, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-22 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Gråbrødrestræde 1, 1. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-03-02 tilføjes Direktion: Henning Christian Borup Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2017-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje og administrere fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-02 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Legale ejere: CERVOGRUPPEN ApS (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2017-03-02 tilføjes Navne: Cervo Nordsjælland ApS (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-03-02 tilføjes Reelle ejere: Henning Christian Borup Jacobsen, Marianne Jacobsen (offentliggjort 2019-12-14)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-03-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2017-03-02 tilføjes Stiftere: CERVOGRUPPEN ApS (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-03)