Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2017-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Upright Ventures ApS. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Shape Games A/S. (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2020-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Viavolo DK ApS. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Shape ApS. (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Shape Games A/S. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2023-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Shape ApS. (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Framna Holding ApS. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Framna Holding ApS. (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2024-04-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Upright Properties ApS. (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: accounting@upright.capital (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-13 fjernes Kontaktoplysninger: accounting@shapegroup.dk (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: NICOLASLINDE ApS, BRUCE INVEST ApS, RISOM INVEST ApS, OLDFARM VENTURES ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: NICOLASLINDE ApS, BRUCE INVEST ApS, RISOM INVEST ApS, OLDFARM VENTURES ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-03-31 tilføjes Reelle ejere: Christian Johan Claudi Risom, Nicolas Linde, Ole Gammelgaard Poulsen, Philip Martin Thygesen Bruce (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Christian Johan Claudi Risom, Nicolas Linde, Ole Gammelgaard Poulsen, Philip Martin Thygesen Bruce (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: Christian Johan Claudi Risom, Nicolas Linde, Ole Gammelgaard Poulsen, Philip Martin Thygesen Bruce (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 17, 2., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: accounting@shapegroup.dk (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2022-09-07 fjernes Kontaktoplysninger: accounting@shape.dk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed som holdingselskab og at levere en kombination af forskellige administrationsydelser, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-07 tilføjes Navne: Upright Capital ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-06 fjernes Navne: Shape Group ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 tilføjes Vedtægter: 2022-09-07 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-08 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: accounting@shape.dk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2017-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: christian@shape.dk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 17, 2., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2017-02-27 tilføjes Bestyrelse: Ole Gammelgaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Direktion: Christian Johan Claudi Risom (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed som holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: christian@shape.dk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-02-27 tilføjes Legale ejere: NICOLASLINDE ApS, BRUCE INVEST ApS, RISOM INVEST ApS, OLDFARM VENTURES ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2017-02-27 tilføjes Navne: Shape Group ApS (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2017-02-27 tilføjes Reelle ejere: Christian Johan Claudi Risom, Nicolas Linde, Ole Gammelgaard Poulsen, Philip Martin Thygesen Bruce (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-02-27 tilføjes Stiftere: RISOM INVEST ApS, OLDFARM VENTURES ApS, NICOLASLINDE ApS, BRUCE INVEST ApS (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-02)