Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Stougaard Capital IVS. (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2020-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestager 6, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Direktion: René Stougaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-02 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Legale ejere: René Stougaard (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Navne: Stougaard Capital Holding IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Reelle ejere: René Stougaard (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Stiftere: René Stougaard (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestager 6, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Direktion: René Stougaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er som Holding selskab at eje kapitalandele af tilknyttede virksomheder (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-02 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 671,00 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Legale ejere: René Stougaard (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Navne: Stougaard Capital Holding IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Reelle ejere: René Stougaard (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Stiftere: René Stougaard (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)