Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Splejservej 16, 8900 Randers C (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-02 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Kontaktoplysninger: alex@ros-cars.dk (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Legale ejere: Alexander Roos Jensen (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Navne: Roos Invest Holding IVS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes ObligatoriskEmail: arj@autoa.dk (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Stiftere: Alexander Roos Jensen (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-03-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Direktion: Alexander Roos Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Alexander Roos Jensen (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-01-31 fjernes Legale ejere: Alexander Roos Jensen (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: alex@ros-cars.dk (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: RoosMaserati@gmail.com (offentliggjort 2018-01-21)
Den 2017-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Splejservej 16, 8900 Randers C (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Splejservej 16, 8900 Randers C (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: RoosMaserati@gmail.com (offentliggjort 2018-01-21)
Den 2017-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: arj@autoa.dk (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Splejservej 16, 8900 Randers C (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-02 tilføjes Direktion: Alexander Roos Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-03-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive ikke finansiel holding. (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-02 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: arj@autoa.dk (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2017-03-02 tilføjes Legale ejere: Alexander Roos Jensen (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-03-02 tilføjes Navne: Roos Invest Holding IVS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes ObligatoriskEmail: arj@autoa.dk (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Stiftere: Alexander Roos Jensen (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-04-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Leasing4you ApS. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2018-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Aroos IVS. (offentliggjort 2019-03-15)