Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ShareB2B IVS. (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: ShareB2B IVS. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1. tv., 1253 København K (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-02 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Legale ejere: Kasper Granlie Skaarup (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Navne: K.Skaarup Holding IVS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Reelle ejere: Kasper Granlie Skaarup (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Stiftere: Kasper Granlie Skaarup (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-05-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-04-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-03 Statstidende Dekret
Den 2019-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2019-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: khskaarup@gmail.com (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Direktion: Kasper Granlie Skaarup (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 36, 1. tv., 1253 København K (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Direktion: Kasper Granlie Skaarup (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2017-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og rettigheder med aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-02 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Kontaktoplysninger: khskaarup@gmail.com (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2017-03-02 tilføjes Legale ejere: Kasper Granlie Skaarup (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Navne: K.Skaarup Holding IVS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Reelle ejere: Kasper Granlie Skaarup (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Stiftere: Kasper Granlie Skaarup (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)