Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Lee Rosdahl | 22.03.2017 | 05.02.2018 | direktør |
Andreas Isaksen Bjergstrøm | 22.03.2017 | 05.02.2018 | direktør |
Sebastian Mikulovic | 01.03.2017 | 22.08.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sebastian Mikulovic | 22.03.2017 | 22.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mathias Lee Rosdahl | 22.03.2017 | 05.02.2018 | formand |
Andreas Isaksen Bjergstrøm | 22.03.2017 | 05.02.2018 | næstformand |