Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidsværmervej 137, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-01 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Legale ejere: Lars Ømann (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Navne: Iværksætterselskabet af 1. marts 2017 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Reelle ejere: Lars Ømann (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Stiftere: Lars Ømann (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-04-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2019-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2019-03-19 Statstidende Dekret
Den 2019-02-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Lars Ømann (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-03-31 tilføjes Navne: Iværksætterselskabet af 1. marts 2017 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-30 fjernes Navne: Professional Sound Systems IVS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-01 tilføjes Navne: Professional Sound Systems IVS (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-31 tilføjes Vedtægter: 2017-03-31 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Vedtægter: 2017-03-01 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-02 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidsværmervej 137, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Direktion: Lars Ømann (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel eller anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-01 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: Lars Ømann (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Ømann (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Stiftere: Lars Ømann (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2017-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)