Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: DareDisrupt Advisory ApS. (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAREDISRUPT ApS. (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongsbjergvej 9, 2830 Virum (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Direktion: Rasmus Bie-Olsen (direktør) (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-27 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Legale ejere: Rasmus Bie-Olsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-02-27 tilføjes Navne: Bie Holding 2017 ApS (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Bie-Olsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Stiftere: Rasmus Bie-Olsen (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-01)