Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mette Højen Wiik(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Ragnhild Flatebø(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nils Jonas Mattias Højen Wiik(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ragnhild Flatebø | 28.12.2022 | Bergthorasgade 52, 2300 København S |
Nils Jonas Mattias Højen Wiik | 11.04.2024 | Constantin Hansens G 21, 1799 København V |
Mette Højen Wiik | 11.04.2024 | Constantin Hansens G 21, 1799 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Work In Tune ApS | 38451162 | NORMAL | Public relations og kommunikation (702100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.12.2017 | 2,66 (km) | Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K | Langebrogade 1, 1411 København K |
18.07.2018 | 2,66 (km) | Langebrogade 1, 1411 København K | Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K |
18.09.2018 | 3,69 (km) | Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K | Linnésgade 25, 1361 København K |
26.08.2022 | 3,42 (km) | Linnésgade 25, 1361 København K | Paludan Müllers Vej 8, 1815 Frederiksberg C |
06.01.2023 | 0,96 (km) | Paludan Müllers Vej 8, 1815 Frederiksberg C | Constantin Hansens Gade 21, 1799 København V |
25.01.2023 | 0,00 (km) | Constantin Hansens Gade 21, 1799 København V | Constantin Hansens Gade 21, 1799 København V |
11.04.2024 | 0,00 (km) | Constantin Hansens Gade 21, 1799 København V | Constantin Hansens Gade 21, 1799 København V |
Work In Tune ApS. |
Sidst opdateret den 21.05.2021 og angivet som gældende fra 20.05.2021 (1234 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Work in Progres ApS | 43419781 |
Work in progress | 39801647 |
Work In Progress ApS | 30540042 |
Workintra ApS | 41550937 |
Work In Tune ApS | 38451162 |
Workit By Camilla Leisten | 37585246 |
Work it up v/Thomas Frølich Pedersen | 29733082 |
WorkJoy ApS | 43125869 |
Workjoy Inc. | 33111290 |
Workli ApS | 40426590 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mette Højen Wiik(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ragnhild Flatebø(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nils Jonas Mattias Højen Wiik(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 17 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mette Højen Wiik(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ragnhild Flatebø(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 1 | 1 | 1 |
Nils Jonas Mattias Højen Wiik(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 3 | 2 | 4 |
Pct. | 0 % | 33 % | 22 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |