Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Geelsmark 14, 2840 Holte (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 104, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2017-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægerne Dyrehavegårdsvej 2, Kolding ApS. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægerne Vedelsgade 1, Vejle ApS. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Vejle I/S. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2017-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Kolding I/S. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2019-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Jernbanegade Kolding I/S. (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 104, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 104, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 104, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 104, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 104, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Direktion: Annette Ingstrup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i tandlægeselskaber. (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-27 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Legale ejere: Annette Ingstrup Nielsen, Claus Ib Nielsen (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-02-27 tilføjes Navne: Tandlægeholdingselskabet AC ApS (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Reelle ejere: Annette Ingstrup Nielsen, Claus Ib Nielsen (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Stiftere: Claus Ib Nielsen, Annette Ingstrup Nielsen (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-01)