Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Kapitaldelvist | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Havemøbler på toppen ApS. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2023-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 554.343,00 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-12 tilføjes Legale ejere: Henrik Holm, Hilde Karen Holm, Christian Holm (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-12-11 fjernes Legale ejere: Henrik Holm, Hilde Karen Holm (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Holm, Hilde Karen Holm (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-12-11 fjernes Reelle ejere: Henrik Holm, Hilde Karen Holm (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Vedtægter: 2023-12-12 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-09-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-10-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-10-21 tilføjes Revisor: MØLLER-JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2022-10-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-09 tilføjes Direktion: Henrik Holm (direktør) (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2021-10-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dover Passage 2, 4., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dover Passage 2, 4., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-11-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2018-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2018-03-07 tilføjes Legale ejere: Hilde Karen Holm (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2018-03-07 tilføjes Reelle ejere: Henrik Holm, Hilde Karen Holm, Henrik Holm, Hilde Karen Holm (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-06 fjernes Reelle ejere: Henrik Holm (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-03-07 tilføjes Vedtægter: 2018-03-07 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-07-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-05-31 fjernes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dover Passage 2, 4., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2017-02-24 tilføjes Direktion: Hilde Karen Holm (direktør) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at forestå eje og drift af lagerbygning. (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-24 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Hovedbranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-02-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Legale ejere: Henrik Holm (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2017-02-24 tilføjes Navne: Lagerhuset ApS (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Reelle ejere: Henrik Holm (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-02-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2017-02-24 tilføjes Stiftere: Henrik Holm (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Vedtægter: 2017-02-24 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-28)