Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-23 tilføjes Navne: Boligbasis ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-22 fjernes Navne: Boligbasis IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-23 tilføjes Vedtægter: 2021-09-23 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 17, 5270 Odense N (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 17, 5270 Odense N (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 17, 5270 Odense N (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 17, 5270 Odense N (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 17, 5270 Odense N (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvstikkevej 16, 5270 Odense N (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: boligbasis@gmail.com (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: jegl5270@gmail.com (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-15 fjernes Bestyrelse: Jesper Skals Glyrsø (formand) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvstikkevej 16, 5270 Odense N (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2017-02-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Skals Glyrsø (formand) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Direktion: Jesper Skals Glyrsø (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er projektering og byggerådgivning for såvel private som erhvervsdrivende, og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-28 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: jegl5270@gmail.com (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Legale ejere: Jesper Skals Glyrsø (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Navne: Boligbasis IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-02-28 tilføjes Reelle ejere: Jesper Skals Glyrsø (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Stiftere: Jesper Skals Glyrsø (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 tilføjes Vedtægter: 2017-02-28 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2017-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-28)