Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2018-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jeppe Aakjærs Vej 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Binavne: STILIT IVS (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-27 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@stilit.dk (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Legale ejere: Mathias Busekist Ohlsen (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Navne: OT-Group IVS (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes ObligatoriskEmail: kontakt@stilit.dk (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Reelle ejere: Mathias Busekist Ohlsen (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Stiftere: Mathias Busekist Ohlsen (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-10-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Mathias Busekist Ohlsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-05-21 tilføjes Binavne: STILIT IVS (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-05-20 fjernes Binavne: End Of Light IVS (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2018-05-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge møbler og interiør via internettet (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-05-21 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-05-20 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@stilit.dk (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: mathias.ohlsenn@hotmail.com (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2018-05-21 tilføjes ObligatoriskEmail: kontakt@stilit.dk (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-05-20 fjernes ObligatoriskEmail: mathias.ohlsenn@hotmail.com (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2018-05-21 tilføjes Vedtægter: 2018-05-21 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jeppe Aakjærs Vej 4, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Binavne: End Of Light IVS (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2017-02-27 tilføjes Direktion: Mathias Busekist Ohlsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge tøj via internettet (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-27 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mathias.ohlsenn@hotmail.com (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2017-02-27 tilføjes Legale ejere: Mathias Busekist Ohlsen (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Navne: OT-Group IVS (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes ObligatoriskEmail: mathias.ohlsenn@hotmail.com (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2017-02-27 tilføjes Reelle ejere: Mathias Busekist Ohlsen (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Stiftere: Mathias Busekist Ohlsen (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2018-05-21)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)