Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skåremosevej 10, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-22 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@2-b-fishing.dk (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Legale ejere: Christian Albæk Mørck, Allan Sørensen, Lars Krøyer Malling (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Navne: 2 B Fishing IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Reelle ejere: Christian Albæk Mørck, Allan Sørensen, Lars Krøyer Malling (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Stiftere: Lars Krøyer Malling, Christian Albæk Mørck, Allan Sørensen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Christian Albæk Mørck (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skåremosevej 10, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgade 26, st. th., 4100 Ringsted (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@2-b-fishing.dk (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-03-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@soroefiskepark.dk (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 26, st. th., 4100 Ringsted (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-02-22 tilføjes Direktion: Christian Albæk Mørck (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at drive og eje fiskesøer og hermed forbundet aktiviteter (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-22 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@soroefiskepark.dk (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-02-22 tilføjes Legale ejere: Christian Albæk Mørck, Allan Sørensen, Lars Krøyer Malling (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Navne: 2 B Fishing IVS (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Reelle ejere: Christian Albæk Mørck, Allan Sørensen, Lars Krøyer Malling (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Stiftere: Lars Krøyer Malling, Christian Albæk Mørck, Allan Sørensen (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i fællesskab. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Vedtægter: 2017-02-22 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)