Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: S Valentin Holding ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: S Valentin Holding IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2018-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: SMV Accounting IVS. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MarketPlace Solutions ApS. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-03 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Direktion: Sylvester Valentin Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-30 fjernes Bestyrelse: Sylvester Valentin Nielsen (formand) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Sylvester Valentin Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Reelle ejere: Sylvester Valentin Nielsen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hylstrupvej 10, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Bestyrelse: Sylvester Valentin Nielsen (formand) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Direktion: Sylvester Valentin Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at investere i aktier og kapitalandele. (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-27 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: sylle_2905@live.dk (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Legale ejere: Sylvester Valentin Nielsen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-02-27 tilføjes Navne: S Valentin Holding IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Stiftere: Sylvester Valentin Nielsen (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)