Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalvej 57, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-27 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Legale ejere: Jette Buus Holding IVS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Navne: NG Agencies IVS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Reelle ejere: Jette Poula Buus Jensen (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Stiftere: Jette Buus Holding IVS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 fjernes Direktion: Jette Poula Buus Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalvej 57, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2018-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalvej 57, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-20 tilføjes Reelle ejere: Jette Poula Buus Jensen (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-07-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-07-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalvej 57, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2017-02-27 tilføjes Direktion: Jette Poula Buus Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2017-02-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er leje og udlejning af lokaler. (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-27 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Legale ejere: Jette Buus Holding IVS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Navne: NG Agencies IVS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-02-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-02-27 tilføjes Stiftere: Jette Buus Holding IVS (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)