Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Dekret | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Navne | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere |
Den 2023-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2023-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2023-12-21 fjernes Bestyrelse: Troels Skjelbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2023-12-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Allan Horwitz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-21 fjernes Direktion: Julie Suhr (direktør) (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2023-12-21 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2023-12-26 Statstidende Dekret
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 fjernes Bestyrelse: Niels Gade-Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 502.469,43 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-03 tilføjes Vedtægter: 2022-03-03 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 478.519,31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-07-26 tilføjes Legale ejere: Suhr's Dataophug ApS, Qapla Holding ApS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-07-25 fjernes Legale ejere: Suhr's Dataophug ApS, Qapla Holding ApS (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-07-26 tilføjes Reelle ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-07-25 fjernes Reelle ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-07-26 tilføjes Vedtægter: 2021-07-26 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-06-04 tilføjes Bestyrelse: Jesper Zerlang (formand) (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2021-06-04 fjernes Bestyrelse: Kasper Kløcker Carøe (formand) (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 tilføjes Hjemmeside: complyon.com (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-09 fjernes Hjemmeside: piinc.dk (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@complyon.com (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: cj@piinc.dk (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-07-08 tilføjes Binavne: Comply-On A/S, Comply On A/S (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle og sælge løsninger i relation til compliance, herunder databeskyttelse og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 477.845,63 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 tilføjes Bestyrelse: Kasper Kløcker Carøe (formand) (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2019-06-20 tilføjes Binavne: piinc A/S, Privacy Insight Incorporated A/S (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-19 fjernes Binavne: piinc ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-06-20 tilføjes Navne: Complyon A/S (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-19 fjernes Navne: Privacy Insight Incorporated ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Reelle ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2019-06-19 fjernes Reelle ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2019-06-20 tilføjes Vedtægter: 2019-06-20 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 26, st., 1306 København K (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 26, 1., 1306 København K (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 53.335,00 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-11-28 tilføjes Legale ejere: Suhr's Dataophug ApS, Qapla Holding ApS, Morph Capital A/S (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2018-11-28 fjernes Legale ejere: CRAO Holding ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-27 fjernes Legale ejere: Suhr's Dataophug ApS, Qapla Holding ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-28 tilføjes Reelle ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-11-28 fjernes Reelle ejere: Clara Rikke Rao (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-27 fjernes Reelle ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman, Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-11-28 tilføjes Vedtægter: 2018-11-28 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 26, 1., 1306 København K (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-07-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-07-23 tilføjes Legale ejere: Suhr's Dataophug ApS, Qapla Holding ApS, CRAO Holding ApS (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-07-22 fjernes Legale ejere: Suhr's Dataophug ApS, Qapla Holding ApS (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-07-23 tilføjes Reelle ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman, Clara Rikke Rao (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-07-22 fjernes Reelle ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-07-23 tilføjes Vedtægter: 2018-07-23 (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-06-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2017-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejrøgade 7, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-25 tilføjes Hjemmeside: piinc.dk (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2017-10-24 fjernes Hjemmeside: privacyinsight.dk (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: cj@piinc.dk (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2017-10-24 fjernes Kontaktoplysninger: clausja@gmail.com (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-25 tilføjes Vedtægter: 2017-10-25 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2017-10-25 fjernes Bestyrelse: Claus Bock Goldman (næstformand) (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-22 tilføjes Binavne: piinc ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2017-05-21 fjernes Binavne: piinc IVS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2017-04-12 tilføjes Navne: Privacy Insight Incorporated ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2017-04-11 fjernes Navne: Privacy Insight Inc. IVS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-04-12 tilføjes Reelle ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman, Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2017-04-12 tilføjes Vedtægter: 2017-04-12 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-03-06 tilføjes Legale ejere: Suhr's Dataophug ApS, Qapla Holding ApS (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2017-03-06 fjernes Legale ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejrøgade 7, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-02-27 tilføjes Bestyrelse: Claus Bock Goldman (næstformand) (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-02-27 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Binavne: piinc IVS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-02-27 tilføjes Direktion: Julie Suhr (direktør) (offentliggjort 2023-12-25)
Den 2017-02-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle og sælge løsninger i relation til databeskyttelse (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-27 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Hjemmeside: privacyinsight.dk (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-02-27 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: clausja@gmail.com (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-02-27 tilføjes Legale ejere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2017-02-27 tilføjes Navne: Privacy Insight Inc. IVS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-02-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-02-27 tilføjes Stiftere: Julie Suhr, Claus Bock Goldman (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-25)