Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Binavne | Navne | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 tilføjes Vedtægter: 2024-06-28 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-12 tilføjes Direktion: Steen Meier Knudsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-12-12 fjernes Direktion: James G. Cullem (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-12-11 fjernes Direktion: Steen Meier Knudsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Steen Meier Knudsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2022-07-25 tilføjes Direktion: Joan Yvonne Brown (direktør) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-25 tilføjes Vedtægter: 2022-07-25 (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-07-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-07-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Direktion: James G. Cullem (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2022-06-29 fjernes Direktion: Stefano Roberto Carchedi (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-28 fjernes Direktion: James G. Cullem (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-27 fjernes Direktion: Jens Erik Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: James G. Cullem (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-01-12 tilføjes Binavne: Oncology Venture SPV2 ApS, OV-SPV2 ApS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-12-23 tilføjes Direktion: Jens Erik Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-12-23 fjernes Direktion: Thomas Henrik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-12-23 tilføjes Navne: Allarity Therapeutics Denmark ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-22 fjernes Navne: OV-SPV2 ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-12-21 tilføjes Legale ejere: Allarity Acquisition Subsidiary, Inc. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: Allarity Therapeutics Europe ApS, Allarity Therapeutics A/S (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 tilføjes Legale ejere: Allarity Therapeutics A/S (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2020-06-08 fjernes Legale ejere: SASS & LARSEN ApS (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-06-07 fjernes Legale ejere: Allarity Therapeutics A/S (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 tilføjes Legale ejere: Allarity Therapeutics A/S, SASS & LARSEN ApS (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2019-06-12 fjernes Legale ejere: Allarity Therapeutics A/S, SASS & LARSEN ApS (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2019-06-13 fjernes Reelle ejere: Leon Sass, Benny Sass (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2019-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-11 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2018-12-11 fjernes Bestyrelse: Peter Buhl (formand) (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-04-23 tilføjes Legale ejere: SASS & LARSEN ApS (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2018-04-23 tilføjes Reelle ejere: Leon Sass, Benny Sass (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2017-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venlighedsvej 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Buhl (formand) (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2017-02-13 tilføjes Direktion: Thomas Henrik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2017-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at undersøge om et stof fra Big Pharma kan anvendes sammen med DRPTM. (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-13 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske præparater (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Legale ejere: Allarity Therapeutics A/S, Allarity Therapeutics Europe ApS (offentliggjort 2019-09-29)
Den 2017-02-13 tilføjes Navne: OV-SPV2 ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2017-02-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Stiftere: Allarity Therapeutics Europe ApS, Allarity Therapeutics A/S (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør sammen med bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2017-02-13 tilføjes Vedtægter: 2017-02-13 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-27)