Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 22, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-26 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med aviser og papirvarer (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Legale ejere: Nanna Ilsøe, Patrick Hamann Eggersgaard Kristoffersen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Navne: Paperrocks IVS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Stiftere: Patrick Hamann Eggersgaard Kristoffersen, Nanna Ilsøe (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Nanna Ilsøe (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 22, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulvej 9, 8950 Ørsted (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulvej 9, 8950 Ørsted (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-02-26 tilføjes Direktion: Nanna Ilsøe (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-26 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med aviser og papirvarer (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Legale ejere: Nanna Ilsøe, Patrick Hamann Eggersgaard Kristoffersen (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Navne: Paperrocks IVS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Stiftere: Patrick Hamann Eggersgaard Kristoffersen, Nanna Ilsøe (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-02-26 tilføjes Vedtægter: 2017-02-26 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2017-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)