Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 3. (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 3. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2023-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sædding Strandvej 206, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Bestyrelse: Morten Espersen (formand) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Direktion: Hans Espersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-14 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Legale ejere: HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Navne: HAMOJE Invest ApS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Reelle ejere: Jes Nedergaard Espersen, Morten Espersen, Hans Espersen (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Stiftere: HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-01-22 tilføjes Legale ejere: HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-01-22 fjernes Legale ejere: MORTEN ESPERSEN HOLDING ApS, JNE 2017 ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-21 fjernes Legale ejere: HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-22 tilføjes Reelle ejere: Jes Nedergaard Espersen, Morten Espersen, Hans Espersen (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-01-21 fjernes Reelle ejere: Hans Espersen, Jes Nedergaard Espersen, Morten Espersen (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Reelle ejere: Morten Espersen (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2019-12-20 tilføjes Reelle ejere: Jes Nedergaard Espersen (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Hans Espersen (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2019-12-17 fjernes Reelle ejere: Hans Espersen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 tilføjes Reelle ejere: Hans Espersen (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-11-23 fjernes Bestyrelse: Svend Bilde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-19 tilføjes Legale ejere: JNE 2017 ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS, MORTEN ESPERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2017-02-28 fjernes Legale ejere: HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-02-14 tilføjes Legale ejere: HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2017-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sædding Strandvej 206, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Bestyrelse: Svend Bilde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-02-14 tilføjes Direktion: Hans Espersen (direktør) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at foretage investeringer (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-14 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2017-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Navne: HAMOJE Invest ApS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Stiftere: HANS ESPERSEN FAMILIE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Vedtægter: 2017-02-14 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2017-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-30)