Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-02 tilføjes Reelle ejere: Tom Olesen (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-02-01 fjernes Reelle ejere: Tom Olesen (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2022-07-22 tilføjes Reelle ejere: Tom Olesen (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2022-07-21 fjernes Reelle ejere: Tom Olesen (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-17 fjernes Bestyrelse: Flemming Würtz Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-05-09 tilføjes Legale ejere: TrineAabo ApS, FAMOLE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-08 fjernes Legale ejere: FAMOLE HOLDING ApS, TrineAabo ApS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 tilføjes Reelle ejere: Tom Olesen, Trine Aabo Andersen (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-05-08 fjernes Reelle ejere: Tom Olesen, Trine Aabo Andersen (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2021-11-29 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-11-29 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-18 tilføjes Legale ejere: FASTFLOW SYSTEMS ApS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2019-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2019-02-24 tilføjes Hjemmeside: www.particletech.dk (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-21 tilføjes Bestyrelse: Flemming Würtz Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2018-11-21 fjernes Bestyrelse: Finn Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2018-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Bestyrelse: Finn Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2017-12-21 tilføjes Direktion: Trine Aabo Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 fjernes Direktion: Tom Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: taa@particletech.dk (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: hes@capnova.dk (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Legale ejere: FAMOLE HOLDING ApS, TrineAabo ApS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2017-12-21 fjernes Legale ejere: Foreningen BIOPRO (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-20 fjernes Legale ejere: FAMOLE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Trine Aabo Andersen (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2017-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Vedtægter: 2017-12-21 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: hes@capnova.dk (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsparken 7, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-02-10 tilføjes Direktion: Tom Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikle og markedsfører teknologi til analyse og prediktion af partikler, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-10 (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Legale ejere: FAMOLE HOLDING ApS, Foreningen BIOPRO, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-02-10 tilføjes Navne: ParticleTech ApS (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Reelle ejere: Tom Olesen (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2017-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2017-02-10 tilføjes Stiftere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Foreningen BIOPRO, FAMOLE HOLDING ApS, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-02-10 tilføjes Vedtægter: 2017-02-10 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-23)