Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Dekret | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 24, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-22 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@milkcopenhagen.com (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Legale ejere: INNOVENTURA A/S, SA-PRO ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Navne: KLIM ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Reelle ejere: Mads Peter Houlberg, Trine Mathiasen Houlberg (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Stiftere: TM HOLDING AF 2007 ApS, SA-PRO ApS, INNOVENTURA A/S (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-02 fjernes Legale ejere: TM HOLDING AF 2007 ApS (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-22 Statstidende Dekret
Den 2019-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Bestyrelse: Mads Peter Houlberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Direktion: Mads Peter Houlberg (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-04-02 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-25 tilføjes Navne: KLIM ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-03-24 fjernes Navne: MILK COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-25 tilføjes Vedtægter: 2019-03-25 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-13 fjernes Bestyrelse: Charlotte Buur Poulsen (formand) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-29 tilføjes Bestyrelse: Carsten Thygesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2017-11-29 fjernes Bestyrelse: Jens Kirkegaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 24, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Kirkegaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-02-22 tilføjes Direktion: Mads Peter Houlberg (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel samt aktiviteter med tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-22 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@milkcopenhagen.com (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Legale ejere: TM HOLDING AF 2007 ApS, INNOVENTURA A/S, SA-PRO ApS (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2017-02-22 tilføjes Navne: MILK COPENHAGEN ApS (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2017-02-22 tilføjes Reelle ejere: Mads Peter Houlberg, Trine Mathiasen Houlberg (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-02-22 tilføjes Stiftere: TM HOLDING AF 2007 ApS, SA-PRO ApS, INNOVENTURA A/S (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-02-22 tilføjes Vedtægter: 2017-02-22 (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2017-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)