Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ihler.aarhus@gmail.com (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2022-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: Jan@ihler-ihler.dk (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2017-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ihler ApS. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2019-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Cost Optimal Design Consultant IVS. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: Jan@ihler-ihler.dk (offentliggjort 2022-01-09)
Den 2017-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: marlene@ihler-ihler.dk (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålykkevej 22, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Direktion: Jan Plougmann (direktør) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder, samt investering i værdipapirer. Selskabet kan desuden efter direktionens bestemmelse påtage sig andre aktiviteter. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-21 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: marlene@ihler-ihler.dk (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-02-21 tilføjes Legale ejere: Jan Plougmann (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Navne: Ihler Plougmann Holding ApS (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Reelle ejere: Jan Plougmann (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-02-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Stiftere: Jan Plougmann (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Vedtægter: 2017-02-21 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-21)