Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wellsys ApS. (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2021-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegnedevej 8, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Direktion: Birger Bendix (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-21 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Legale ejere: Birger Bendix (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Navne: 3B Holding ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Reelle ejere: Birger Bendix (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Stiftere: Birger Bendix (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-12-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: 3B Holding ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: 3B Holding IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-04-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnedevej 8, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Direktion: Birger Bendix (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og rettigheder med aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-21 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Legale ejere: Birger Bendix (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Navne: 3B Holding IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-02-21 tilføjes Reelle ejere: Birger Bendix (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Stiftere: Birger Bendix (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2017-02-21 tilføjes Vedtægter: 2017-02-21 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2017-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)