Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bent Andersen Administration ApS. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2016-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: B.A. Facader ApS. (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B.A. Facader ApS. (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Sintrupvej 24, Brabrand ApS. (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-23 tilføjes Navne: FA Holding, Odder ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-22 fjernes Navne: FA Holding, Odder ny ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Vedtægter: 2017-08-23 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-08-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saloparken 357, 8300 Odder (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Direktion: Frank Brian Andersen (direktør) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder at eje kapitalandele i datterselskaber og andre selskaber, samt investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-05-31 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-06-01 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Legale ejere: Frank Brian Andersen (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Navne: FA Holding, Odder ny ApS (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Reelle ejere: Frank Brian Andersen (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Vedtægter: 2016-11-30 (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-21)