Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enebærhaven 79, 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergstedvej 13, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2017-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Reciprok ApS. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergstedvej 13, 2. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2017-02-20 tilføjes Direktion: Henrik Morell (direktør) (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-20 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Morell (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-20 tilføjes Navne: Reciprok Holding ApS (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Stiftere: Henrik Morell (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Vedtægter: 2017-02-20 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2017-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-21)