Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrevang 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Direktion: Magnus Bros Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-14 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: magnus.bros@gmail.com (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Legale ejere: Magnus Bros Rasmussen (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: Bros Holding IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Reelle ejere: Magnus Bros Rasmussen (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Stiftere: Magnus Bros Rasmussen (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 sletter virksomheden Ejerskaber: B Group ApS. (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevang 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 123, 4. th., 1720 København V (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: magnus.bros@gmail.com (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-05-02 fjernes Kontaktoplysninger: magnus@b-group.dk (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 123, 4. th., 1720 København V (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-02-14 tilføjes Direktion: Magnus Bros Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som investering- og holdingselskab og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-14 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 4,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: magnus@b-group.dk (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-02-14 tilføjes Legale ejere: Magnus Bros Rasmussen (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Navne: Bros Holding IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Reelle ejere: Magnus Bros Rasmussen (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Stiftere: Magnus Bros Rasmussen (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Vedtægter: 2017-02-14 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-27)