Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Riddergade 1, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-15 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Legale ejere: Peperoncino Holding ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Navne: Peperoncino ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Reelle ejere: Antonietta Colli (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Stiftere: Peperoncino Holding ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-19 Statstidende Dekret
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Antonietta Colli (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-04-24 tilføjes Vedtægter: 2017-04-24 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2017-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Riddergade 1, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Direktion: Antonietta Colli (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurant hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-15 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Legale ejere: Peperoncino Holding ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Navne: Peperoncino ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Reelle ejere: Antonietta Colli (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Stiftere: Peperoncino Holding ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-02-15 tilføjes Vedtægter: 2017-02-15 (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)