Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 1456 København K (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 139, 2., 1123 København K (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-03 tilføjes Navne: Lars Bek Coaching (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Navne: Lars Bek Business & Life Coaching (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Hjemmeside: www.larsbek.com (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 139, 2., 1123 København K (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsgårdsvej 7, 4180 Sorø (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: larsbek@live.dk (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Kontaktoplysninger: larsbekcontact@gmail.com (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsgårdsvej 7, 4180 Sorø (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-02-16 tilføjes Hjemmeside: www.larsbek.com (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2021-02-16 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-16 tilføjes Interessenter: Lars Hedegaard Bek (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: larsbekcontact@gmail.com (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-02-16 tilføjes Navne: Lars Bek Business & Life Coaching (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2021-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vænget 5, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-12-31 fjernes Interessenter: Lars Hedegaard Bek (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: larsbek@live.dk (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-12-31 fjernes Navne: Contribution v/ Lars Hedegaard Bek (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vænget 5, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-02-18 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-02-18 tilføjes Interessenter: Lars Hedegaard Bek (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: larsbek@live.dk (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-02-18 tilføjes Navne: Contribution v/ Lars Hedegaard Bek (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2017-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-02-07)