Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Blangsted Petersen | 20.09.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Blangsted Petersen | 08.05.2007 | 20.09.2013 | direktør |
Frank Nielsen Jensen | 28.11.2001 | 08.05.2007 | direktør |
Leif Nielsen Jensen | 28.03.1972 | 28.11.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Blangsted Petersen | 20.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Petersen | 08.05.2007 | formand |
Gitte Bjerring Nielsen | 29.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Blangsted Petersen | 08.05.2007 | 20.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Rørby Jensen | 13.02.2007 | 08.05.2007 | formand |
Leif Nielsen Jensen | 15.12.2006 | 13.02.2007 | formand |
Lars Tauber Hansen | 28.11.2001 | 15.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Frank Nielsen Jensen | 28.03.1972 | 08.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Leif Nielsen Jensen | 28.03.1972 | 28.11.2001 | formand |
Hugo Nielsen Jensen | 28.03.1972 | 29.11.1997 | bestyrelsesmedlem |