Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækgårdsvej 78, 4140 Borup (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-16 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Legale ejere: Dorte Grønvall Bender (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Navne: PMB Byg Holding ApS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Reelle ejere: Dorte Grønvall Bender (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Stiftere: Johnny Houlskou Bannergaard (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-19 sletter virksomheden Ejerskaber: PMB Byg ApS. (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2021-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2021-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-12-30 Statstidende Dekret
Den 2021-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-04 fjernes Direktion: Dorte Grønvall Bender (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækgårdsvej 78, 4140 Borup (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2018-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvejen 23, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 tilføjes Direktion: Dorte Grønvall Bender (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2017-03-22 fjernes Direktion: Johnny Houlskou Bannergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-22 tilføjes Legale ejere: Dorte Grønvall Bender (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-03-22 fjernes Legale ejere: Johnny Houlskou Bannergaard (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-03-22 tilføjes Reelle ejere: Dorte Grønvall Bender (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svenstrupvejen 23, 4130 Viby Sjælland (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2017-02-16 tilføjes Direktion: Johnny Houlskou Bannergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-16 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Legale ejere: Johnny Houlskou Bannergaard (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-02-16 tilføjes Navne: PMB Byg Holding ApS (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Stiftere: Johnny Houlskou Bannergaard (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2017-02-16 tilføjes Vedtægter: 2017-02-16 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2017-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-09)