Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbækvej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-01 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Legale ejere: Sussi Vogt Kulager Wied (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Navne: K & B Anlæg IVS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes ObligatoriskEmail: fruwied@gmail.com (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Reelle ejere: Sussi Vogt Kulager Wied (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Stiftere: Sussi Vogt Kulager Wied (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-09-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-09)
Den 2018-12-03 fjernes Direktion: Sussi Vogt Kulager Wied (direktør) (offentliggjort 2018-12-09)
Den 2018-11-12 tilføjes Navne: K & B Anlæg IVS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-11-11 fjernes Navne: Køge Byg og Anlæg IVS (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-12 tilføjes Vedtægter: 2018-11-12 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-01 tilføjes Direktion: Sussi Vogt Kulager Wied (direktør) (offentliggjort 2018-12-09)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: Sussi Vogt Kulager Wied (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-03-01 tilføjes Reelle ejere: Sussi Vogt Kulager Wied (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-09)
Den 2017-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2017-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbækvej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med murer- og tømreropgaver samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-03-01 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Navne: Køge Byg og Anlæg IVS (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2017-02-17 tilføjes ObligatoriskEmail: fruwied@gmail.com (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Stiftere: Sussi Vogt Kulager Wied (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2017-02-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-09)
Den 2017-02-17 tilføjes Vedtægter: 2017-02-17 (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2017-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-31)