Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | ||||
Vedtægter | Bibranche | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2017-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Murermester Sejersen ApS. (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2019-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Far Out ApS. (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2022-04-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele og herigennem af fungere som holdingvirksomhed, udlejning af fast ejendom samt anden dermed beslægtet investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-19 tilføjes Vedtægter: 2022-04-19 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-12-09 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: Sejersen Holding 1916 ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: Sejersen Holding 1916 IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-06-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: sejersen@outlook.com (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strib Landevej 123, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strib Landevej 123, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strib Landevej 123, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-02-15 tilføjes Direktion: Bjørn Henrik Rosekamp Sejersen (direktør) (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele og herigennem at fungere som holdingvirksomhed samt anden dermed beslægtet investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-15 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Legale ejere: Bjørn Henrik Rosekamp Sejersen, Bitten Lykke Mei Rosekamp-Sejersen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-02-15 tilføjes Navne: Sejersen Holding 1916 IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-02-15 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Henrik Rosekamp Sejersen, Bitten Lykke Mei Rosekamp-Sejersen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Stiftere: Bjørn Henrik Rosekamp Sejersen, Bitten Lykke Mei Rosekamp-Sejersen (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Vedtægter: 2017-02-15 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-16)