Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-24 tilføjes Navne: Ymir Holding ApS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-23 fjernes Navne: Ymir Holding IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-24 tilføjes Vedtægter: 2021-09-24 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-02-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MCK Automatik ApS. (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjejlen 91, 6270 Tønder (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Direktion: Magnús Ymir Magnússon (direktør) (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-15 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Legale ejere: Magnús Ymir Magnússon (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Navne: Ymir Holding IVS (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-02-15 tilføjes Reelle ejere: Magnús Ymir Magnússon (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Stiftere: Magnús Ymir Magnússon (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Vedtægter: 2017-02-15 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-16)