Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: RUBENLUND AGRO A/S. (offentliggjort 2018-06-30)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Direktion: Ulrik Bremholm (direktør) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Legale ejere: Ulrik Bremholm (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Navne: UBIH ApS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Reelle ejere: Ulrik Bremholm (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-08 tilføjes Legale ejere: Ulrik Bremholm (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-03-08 fjernes Legale ejere: Henning Bremholm Hansen (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2017-03-08 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Bremholm (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Direktion: Ulrik Bremholm (direktør) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje aktier i selskaber, der ejer og driver landbrug samt investering, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Legale ejere: Henning Bremholm Hansen (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-11-28 tilføjes Navne: UBIH ApS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Vedtægter: 2016-11-28 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-29)