Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-13 tilføjes Navne: e-MedTech Consult ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 fjernes Navne: e-MedTech Consult IVS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-13 tilføjes Vedtægter: 2021-03-13 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2017-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ASEATCO ApS. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-10-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DEP Holding IVS. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2021-02-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-29 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-29 tilføjes Navne: e-MedTech Consult IVS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-28 fjernes Navne: A. Herschel Holding IVS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-29 tilføjes Vedtægter: 2021-01-29 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 tilføjes Legale ejere: Ester Engle (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-05 fjernes Legale ejere: David William Engle (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-04 fjernes Legale ejere: Ester Engle (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-02-17 tilføjes Reelle ejere: Ester Engle (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellekilde 14, 2635 Ishøj (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Direktion: David William Engle (adm. dir.) (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i unoterede selskaber samt andre værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-15 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Legale ejere: Ester Engle, David William Engle (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-02-15 tilføjes Navne: A. Herschel Holding IVS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Stiftere: Ester Engle, David William Engle (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 tilføjes Vedtægter: 2017-02-15 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-16)