Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-02-13 sletter virksomheden Ejerskaber: FB-ByggeGruppen ApS. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2017-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: VIP Byggegruppen IVS. (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: E73 Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-05-11)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Gloerfelt-Byg og Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2022-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Marengovej 10, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-13 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Legale ejere: Aleksandr Belko (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Navne: BelkoGroup-Holding ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Reelle ejere: Aleksandr Belko (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Stiftere: Aleksandr Belko (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2021-03-03 Statstidende Dekret
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Direktion: Aleksandr Belko (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-07-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marengovej 10, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2019-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverland 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 140, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-08-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 140, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2017-02-13 tilføjes Direktion: Aleksandr Belko (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-02-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-13 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Legale ejere: Aleksandr Belko (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Navne: BelkoGroup-Holding ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Reelle ejere: Aleksandr Belko (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Stiftere: Aleksandr Belko (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2017-02-13 tilføjes Vedtægter: 2017-02-13 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)