Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: ApS BGH (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Julius Bohlmann Gerner (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Christian Niels Pedersen (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-05-29 tilføjes Vedtægter: 2018-05-29 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-05-29 fjernes Revisor: 2talRevision v/Jan Christensen (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-08 tilføjes Legale ejere: GNA 2010 HOLDING ApS, FIRST CHOICE ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-06-07 fjernes Legale ejere: FIRST CHOICE ApS, GNA 2010 HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-03-30 tilføjes Legale ejere: FIRST CHOICE ApS, GNA 2010 HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-03-30 fjernes Legale ejere: Christian Niels Pedersen, Gustav Niels Aller (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-03-13 tilføjes Revisor: 2talRevision v/Jan Christensen (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-03-13 fjernes Revisor: 2talRevision Registreret Revisionsfirma (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 36, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Bestyrelse: Gustav Niels Aller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Binavne: NPA hvidevarer ApS, NAP hvidevarer ApS, NAP husholdningsmaskiner ApS, APN hvidevarer ApS, AP hvidevarer ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Direktion: Gustav Niels Aller (direktør) (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af hvidevarer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-15 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Legale ejere: Christian Niels Pedersen, Gustav Niels Aller (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-02-15 tilføjes Navne: NAP ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Niels Pedersen, Gustav Niels Aller (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-02-15 tilføjes Revisor: 2talRevision Registreret Revisionsfirma (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-02-15 tilføjes Stiftere: Gustav Niels Aller, Christian Niels Pedersen (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-02-15 tilføjes Vedtægter: 2017-02-15 (offentliggjort 2019-01-09)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-15)