Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Navne | Virksomhedsform | Bibranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-05 fjernes Direktion: Matias Fabricius Simonsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-07 Statstidende Dekret
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindsøvej 6, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 70, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: Matias@viralmedia.dk (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Kontaktoplysninger: lukas@viralmedia.dk (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-08-26 tilføjes Reelle ejere: Matias Fabricius Simonsen (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-26 fjernes Reelle ejere: Lukas Mathias Hvillum (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-25 fjernes Reelle ejere: Matias Fabricius Simonsen (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-26 fjernes Legale ejere: Lukas Mathias Hvillum (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-09-28 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 tilføjes Direktion: Matias Fabricius Simonsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-08-26 tilføjes Legale ejere: Matias Fabricius Simonsen (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-08-25 fjernes Legale ejere: Matias Fabricius Simonsen (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Matias Fabricius Simonsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Legale ejere: Matias Fabricius Simonsen, Lukas Mathias Hvillum (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-06-22 fjernes Legale ejere: Tornado Invest ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 fjernes Legale ejere: Lukas Mathias Hvillum, Matias Fabricius Simonsen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Reelle ejere: Matias Fabricius Simonsen, Lukas Mathias Hvillum (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2021-06-21 fjernes Reelle ejere: Lukas Mathias Hvillum, Matias Fabricius Simonsen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-03-22 tilføjes Binavne: Viral Web ApS, Viral Media ApS, Viral Links ApS, Viral Hosting ApS, Viral Design ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-03-22 tilføjes Navne: Viral Group ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-21 fjernes Navne: Viral Media IVS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Vedtægter: 2021-03-22 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-17 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-17 tilføjes Legale ejere: Matias Fabricius Simonsen, Tornado Invest ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-03-17 tilføjes Reelle ejere: Lukas Mathias Hvillum, Matias Fabricius Simonsen (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-03-16 fjernes Reelle ejere: Lukas Mathias Hvillum (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 70, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 70, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 70, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 8, st., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-27 tilføjes Direktion: Matias Fabricius Simonsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2019-12-27 fjernes Direktion: Lukas Mathias Hvillum (direktør) (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 8, st., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzgade 31, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkrantzgade 31, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: J.M. Mørks Gade 3, 3. mf., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 tilføjes Hjemmeside: https://www.viralmedia.dk/ (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: lukas@viralmedia.dk (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2017-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.M. Mørks Gade 3, 3. mf., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Direktion: Lukas Mathias Hvillum (direktør) (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2017-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med multimediedesign, web-løsninger, reklameplads, reklamefil og grafisk identitet samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-02-13 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Legale ejere: Lukas Mathias Hvillum (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2017-02-13 tilføjes Navne: Viral Media IVS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2017-02-13 tilføjes Reelle ejere: Lukas Mathias Hvillum (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Stiftere: Lukas Mathias Hvillum (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2017-02-13 tilføjes Vedtægter: 2017-02-13 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2017-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)